Опубликовано 26.01.2018 по предмету Алгебра от Гость

Вычислите
1) 42*286+175*42-42*361
2) 46*27+73*46-35*27-73*35
3) 55²-45²
4) 34²+66²+2*34*66

Ответ оставил Гость

1)=12012+7350-15362=19362-15362=4000
2)=1242+3358-945-2555=4600-3655-2555=:945-2555= 1610
3)=3025-2475=550
4)=1496+4356+4488=10340

Не нашел нужный ответ?

Если ответ по предмету Алгебра отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.


Найти другие ответы